Motorista Disponível para : Estados de SP, MG ou PR |
Resumo de qualificações Habilitação e experiência na condução de automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas.
Experiência comprovada como motorista de Diretores e Presidentes
Não-fumante, não consome bebidas alcoólicas
Conhecimentos básicos em mecânica de automóveis e caminhões |
Conhecimentos Condução de automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas.
Experiência no atendimento a Diretores e Presidentes |
Experiência profissional A.W. Faber Castell S/A
fone 16 273 1000
de 09/08/1993 a 08/11/2002
atuava como Motorista Classe II
APAS - Associação Paulista de Supermercados
de 17/08/1992 a 02/08/1993
atuava como Motorista de Diretoria
Usina Açucareira da Serra S/A, e Ermovale Agropecuária
de 11/12/1989 a 02/08/1992
atuava como Motorista de Presidência |
Escolaridade Ensino Fundamental completo |
Dados pessoais Brasileiro, 47 anos, separado |
|
|